EDUCATIONAL CHARITIES ADMINISTERED BY GREATER LONDON COUNCIL
Rhif yr elusen: 312768
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide prizes for the pupils of Ernest Bevin School in Wandsworth
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Cyfanswm incwm: £281
Cyfanswm gwariant: £0
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 17 Gorffennaf 1968: Cofrestrwyd
- 15 Mai 2001: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113 | £122 | £136 | £154 | £281 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 14 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 14 Awst 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 07 Awst 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 27 Mehefin 2007 | 147 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS.
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Elusennau cysylltiedig
Elusennau cysylltiedig
- A J DRING ENGLISH PRIZE IN CONNEXION WITH SCOTT-LIDGETT SCHOOL
- ALAN GRANT MEMORIAL PRIZE FOR MUSIC
- ARTHUR TOMLINGSON PRIZE FOR EFFORT AND GOOD INFLUENCE IN CONNEXION WITH RICHARD GOBDEN COUNTY PRIMARY SCHOOL
- BIOLOGY PRIZE
- HERSEE MEMORIAL PRIZE FUND
- HILDA THOMSETT PRIZE IN CONNEXION WITH ELTHAM GREEN COUNTY SECONDARY SCHOOL
- HONOR OAK PARENTS COMMITTEE FUND
- JULIUS GRANT PRIZES FOR SPOKEN ENGLISH IN CONNEXION WITH FOREST HILL SCHOOL
- MARY GRAY PRIZE FUND
- MCLOUGHLIN MEMORIAL PRIZE FUND IN CONNEXION WITH ERNEST BEVIN SCHOOL
- ROBERT BUNTING SCHOLARSHIP
- T W MELLUISH PRIZE FOR LATIN IN CONNEXION WITH ERNEST BEVIN SCHOOL
- TRISTRAM PRIZE IN CONNEXION WITH SCOTT LIDGETT S B SCHOOL
- W A ALDWINKLE LIBRARY FUND
- W A ALDWINKLE PRIZE FUND
Dogfen lywodraethu
ORDER OF SCHOOLS SUB-COMMITTEE DATED 2ND DECEMBER 1976
Gwrthrychau elusennol
A PRIZE FOR ENGLISH STUDIES.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
- 17 Gorffennaf 1968 : Cofrestrwyd
- 15 Mai 2001 : Tynnwyd
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window