Elusennau cysylltiedig THE UNIVERSITY OF GREENWICH

Rhif yr elusen: 312783
Elusen a dynnwyd
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 25TH JANUARY 1895 AS AFFECTED BY SCHEMES DATED 9TH AUGUST 1901, 15TH MARCH 1912, 13TH JULY 1962, 15TH SEPTEMBER 1966 AND 26TH AUGUST 1970
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH, CARRY ON AND CONDUCT A POLYTECHNIC. (FOR FURTHER DETAILS SEE THE SCHEDULE TO THE SCHEME OF 26TH AUGUST 1970.)
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 24 Medi 1991 : Cofrestrwyd
  • 20 Chwefror 1995 : Tynnwyd