ymddiriedolwyr SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Rhif yr elusen: 312808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DEREK NEIL WINTERBURN BSC MA | Cadeirydd |
|
||||||||||
SARAH SELVANATHAN | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|||||||||
Rev DONNA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||||||
RUTH MCCANN | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|||||||||
PAULA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|||||||||
Dr DAVID WILE | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||||||
Rev BEN LOVELL | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|||||||||
STUART NIGEL LEAMY | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|||||||||
JOHN SOONES JP | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|||||||||
ANNE WALKER | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|||||||||
MRS S NICHOLSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
BARBARA ANNE HEALEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.