Hanes ariannol THE ROYAL ACADEMY OF DRAMATIC ART
Rhif yr elusen: 312819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.15m | £11.41m | £8.96m | £13.68m | £15.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.89m | £15.66m | £13.03m | £14.73m | £16.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £127.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.12m | £960.00k | £2.23m | £2.15m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.42m | £1.86m | £2.02m | £2.02m | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.40m | £4.63m | £3.36m | £6.14m | £7.69m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.21m | £4.79m | £3.49m | £5.41m | £4.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £610.00k | £718.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £123.00k | £130.00k | £103.00k | £105.00k | £109.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.44m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.07m | £33.00k | £610.00k | £922.00k | £258.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.02m | £11.42m | £9.72m | £9.49m | £9.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.87m | £4.24m | £3.31m | £5.24m | £6.47m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.00k | £28.00k | £53.00k | £46.00k | £113.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.00k | £18.00k | £18.00k | £17.00k | £62.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.