Hanes ariannol RICHMOND AND HILLCROFT ADULT AND COMMUNITY COLLEGE
Rhif yr elusen: 312825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.00m | £8.87m | £8.14m | £8.34m | £9.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.57m | £9.57m | £9.63m | £10.12m | £10.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £520.00k | N/A | N/A | £95.00k | £148.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.56m | £5.06m | £5.31m | £5.81m | £6.50m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.50k | £15.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £738.00k | £525.00k | £601.00k | £457.00k | £461.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.87m | £7.99m | £1.79m | £7.34m | £8.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.00k | £19.00k | £202.00k | £292.00k | £613.00k | |
|
Incwm - Arall | £361.50k | £316.00k | £242.00k | £247.00k | £267.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.07m | £9.14m | £9.63m | £9.69m | £10.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £75.00k | £120.00k | £118.60k | £120.00k | £54.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £492.00k | £432.00k | £0 | £427.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.