ROYAL ACADEMY OF DANCE

Rhif yr elusen: 312826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Royal Academy of Dance is a registration organisation for dance teachers, a Higher Education provider for aspiring dance teachers, an Awarding Organisation leading to proficiency in dance at a high level; and the owner of Benesh Movement Notation; and through these provides dance training, dance teacher education, and dance assessment services to students and teachers. :

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Aruba
  • Awstralia
  • Barbados
  • Bermuda
  • Brasil
  • Brunei
  • Canada
  • Chile
  • Costa Rica
  • Cyprus
  • De Affrica
  • De Corea
  • Denmarc
  • El Salvador
  • Feneswela
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • Gerner
  • Gogledd Iwerddon
  • Groeg
  • Guatemala
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Thai
  • Hondwras
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Ireland
  • Israel
  • Jamaica
  • Japan
  • Jersey
  • Kuwait
  • Laos
  • Lwcsembwrg
  • Macau
  • Malaysia
  • Malta
  • Mecsico
  • Norwy
  • Periw
  • Philipinas
  • Portiwgal
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Serbia
  • Singapore
  • Sri Lanka
  • St Lucia
  • Sweden
  • Taiwan
  • Trinidad A Tobago
  • Tsieina
  • Twrci
  • Unol Daleithiau
  • Y Bahamas
  • Y Ffindir
  • Ynys Manaw
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Medi 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan
  • 13 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
  • 23 Mawrth 1994: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RAD (Enw gwaith)
  • ROYAL ACADEMY OF DANCING (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Stephen Moss CBE Cadeirydd 18 April 2023
READING ROOM AND VILLAGE INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
THE STEPHEN AND JOY MOSS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WEST LONDON SYNAGOGUE ENDOWMENT FUND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FEDERATION OF LONDON YOUTH CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOSEPH LEVY ENDOWMENT TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
Sarah Georgina Robbins Ymddiriedolwr 12 December 2024
Dim ar gofnod
Jane Karczewski Ymddiriedolwr 21 April 2024
THE CIRCLE OF WOMEN
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Ward Quinn Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Deborah Cornelius Ymddiriedolwr 11 May 2022
Dim ar gofnod
Stephen Sacks Ymddiriedolwr 11 May 2022
Dim ar gofnod
Victoria Allport Ymddiriedolwr 11 May 2021
Dim ar gofnod
Chi Cao Ymddiriedolwr 11 May 2021
Dim ar gofnod
Amy Giancarlo Ymddiriedolwr 11 May 2021
Dim ar gofnod
Esther Chesterman Ymddiriedolwr 11 May 2021
Dim ar gofnod
James Cane Ymddiriedolwr 11 May 2021
WILD AT HEART FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rachel Jackson-Weingartner Ymddiriedolwr 11 May 2021
Dim ar gofnod
Prof Peter Flew Ymddiriedolwr 25 April 2019
AFRICAN PASTORS' FELLOWSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOUTHWARK DIOCESAN BOARD OF EDUCATION (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
IMOGEN KNIGHT Ymddiriedolwr 27 April 2017
COLOURS OF DANCE RADIATES
Derbyniwyd: 303 diwrnod yn hwyr
IDA LEVINE Ymddiriedolwr 28 April 2016
DANCERS' CAREER DEVELOPMENT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £23.93m £16.95m £18.70m £20.63m £22.00m
Cyfanswm gwariant £23.92m £19.94m £16.86m £20.28m £22.11m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £530.00k £628.84k £37.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £48.00k £382.00k £1.64m £1.74m £920.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.34m £1.17m £1.11m £1.02m £1.15m
Incwm - Weithgareddau elusennol £22.22m £14.22m £14.62m £17.16m £19.66m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £32.00k £28.00k £11.00k £23.00k £51.00k
Incwm - Arall £295.00k £1.15m £1.32m £686.00k £224.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £22.23m £17.95m £15.22m £18.35m £20.06m
Gwariant - Ar godi arian £1.34m £1.46m £1.25m £1.45m £1.55m
Gwariant - Llywodraethu £401.00k £511.00k £1.64m £518.00k £529.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £351.00k £527.00k £391.00k £481.00k £501.00k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Asedau hunan ddefnydd £14.00m £19.58m £19.70m £27.52m £26.37m
Buddsoddiadau tymor hir £50.00k £55.00k £150.00k £165.00k £159.00k
Cyfanswm asedau £11.12m £9.83m £12.74m £12.56m £10.63m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £7.33m £8.59m £9.16m £10.56m £8.06m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 31 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 31 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 30 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 05 Mehefin 2023 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 30 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 30 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 20 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 20 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 29 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 29 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 17 DECEMBER 1979.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION BY ESTABLISHING COURSES AND CLASSES TO ENSURE THE MAINTENANCE AND CONTINUING IMPROVEMENT OF OF STANDARDS OVER A WIDENING FIELD IN THE ART AND PRACTICE OF CHOREOGRAPHY AND TO ENCOURAGE CREATIVE THEATRICAL WORK RELATED TO CLASSICAL BALLET. (B) TO ESTABLISH, EQUIP, FURNISH AND MAINTAIN A SMALL THEATRE OR STUDIO FOR THE PROMOTION AND TRAINING OF CHOREOGRAPHERS AND FOR THE PERFORMANCE OF DANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 09 Medi 2011 : Asset transfer in
  • 13 Chwefror 1963 : Cofrestrwyd
  • 23 Mawrth 1994 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Royal Academy Of Dance
188 York Road
LONDON
SW11 3JZ
Ffôn:
02073268000
E-bost:
info@rad.org.uk