Dogfen lywodraethu THE ROYAL SCHOOL OF CHURCH MUSIC
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/08/1930 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/12/1960 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/12/1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/12/1967 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/03/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/03/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/05/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/07/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/07/2013 as amended on 18 Sep 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE STUDY, PRACTICE AND IMPROVEMENT OF MUSIC, AND SUCH OTHER MATTERS AS IN THE OPINION OF THE ASSOCIATION SHALL BE RELEVANT TO THE CONDUCT OF CHRISTIAN WORSHIP.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.