Hanes ariannol THE BRITISH SCHOOL OF OSTEOPATHY

Rhif yr elusen: 312873
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014
Cyfanswm Incwm Gros £4.82m £4.64m £4.56m £4.44m £4.71m
Cyfanswm gwariant £4.42m £4.38m £4.34m £4.43m £4.63m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £345.24k £302.19k £266.96k £158.98k £168.37k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £123.68k £32.15k £49.78k £35.23k £51.07k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.34m £4.29m £4.23m £4.23m £4.48m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £10.89k £9.39k £14.35k £17.57k £15.58k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £46.02k £0 £0 £5.00k £23.72k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.31m £4.26m £4.24m £4.33m £4.54m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £16.74k £19.10k £22.84k £31.12k £28.26k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £3.09k £5.18k £3.48k £3.50k £3.84k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0