Hanes ariannol CAMBRIDGE TUTORS EDUCATIONAL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 312878
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £3.91m £3.00m £2.36m £2.72m £1.62m
Cyfanswm gwariant £5.34m £4.34m £3.33m £3.10m £2.62m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A £314.43k £102.15k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.37k £1.19k £0 £314.43k £102.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.91m £3.00m £2.36m £2.40m £1.51m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.41k £302 £675 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.34m £4.34m £3.33m £3.10m £2.62m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £66.19k £353.13k £108.00k £93.52k £122.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0