ELMHURST TRUST FUND ICW QUEEN MARY COLLEGE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hardship fund and general financial assistance for students and student activities at Queen Mary and Westfield College, Mile End Road, London
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
- 06 Rhagfyr 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48 | £47 | £1.60k | £213 | £34 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 05 Mawrth 2013 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 23 Chwefror 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 23 Chwefror 2011 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7TH SEPTEMBER, 1966
Gwrthrychau elusennol
A TRUST FOR SUCH GENERAL CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH OR FOR THE BENEFIT OF THE MEN'S HALL OF RESIDENCE OF QUEEN MARY COLLEGE KNOWN AS "ELMHURST", HIGH ROAD, WOODFORD IN THE GEOGRAPHICAL COUNTY OF ESSEX OR FOR THE BEEFIT OF STUDENTS RESIDENT AT SUCH HALL OF RESIDENCE AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT:- (A) TO ASSIST STUDENTS OF QUEEN MARY COLLEGE (HEREINAFTER CALLED "THE COLLEGE") WHO ARE IN RESIDENCE AT ELMHURST AFORESAID (HEREINAFTER CALLED "THE 'ALL") ON EDUCATIONAL PROJECTS FOR WHICH PUBLIC FUNDS ARE NOT NORMALLY AVAILABLE. (B) TO ASSIST IN THE GENERAL EDUCATIONAL FUNCTIONS OF THE HALL. (C) TO PROVIDE ASSISTANCE FOR STUDENTS WHO FIND DIFFICULTY IN PAYING THEIR FEES. (D) TO PROVIDE TRAVEL SCHOLARSHIPS (E) TO PROVIDE APPARATUS (WHETHER EDUCATIONAL OR RECREATIONAL) AT THE HALL.
Maes buddion
LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window