ymddiriedolwyr THE ALL SAINTS EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 312934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel James Richardson | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Bren Hellier | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Karen Jane Fuller | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
ANDREW MIDGLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
David Wilson | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Rebecca Parkinson | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Benjamin Siaw | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Louise Davies B.Ed, M.A. | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Derek Charles Holloway | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|||||
MICHAEL CHRISTOPHER JACOB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ANTHONY RICHARD LEEDS MBBS, MSC, | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Diane McCrea MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.