ST CHRISTOPHER'S SCHOOL (HAMPSTEAD) LIMITED

Rhif yr elusen: 312999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of the charity is the advancement of education by the provision and conduct of the School known as St Christopher's School (Hampstead) and by ancillary or incidental educational activities and other associated activities for the benefit of the community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Camden

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Tachwedd 1973: Cofrestrwyd
  • 25 Mawrth 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alkit Patel Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Naomi Goode Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
James Hutton-Mills Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Nina Kingsmill Moore Ymddiriedolwr 15 November 2024
Dim ar gofnod
Silvia Fiaccavento Ymddiriedolwr 13 January 2023
Dim ar gofnod
Marie-Noelle Riboud-Seydoux Ymddiriedolwr 30 November 2022
Dim ar gofnod
Kunle Barker Ymddiriedolwr 30 November 2022
Dim ar gofnod
Dr Helen Munn Ymddiriedolwr 30 November 2022
MQ: TRANSFORMING MENTAL HEALTH
Derbyniwyd: Ar amser
DOCTORS OF TOMORROW IN ZIMBABWE ("DOTZ")
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 178 diwrnod
Anya Waddington Ymddiriedolwr 01 October 2019
Dim ar gofnod
Vivienne Durham Ymddiriedolwr 01 October 2019
Dim ar gofnod
ANDREW SANDARS Ymddiriedolwr 20 March 2018
Dim ar gofnod
Dr Frances Ramsey Ymddiriedolwr 09 March 2015
GODOLPHIN AND LATYMER SCHOOL PARENT TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.87m £3.92m £4.07m £4.60m £5.14m
Cyfanswm gwariant £3.53m £3.60m £3.97m £4.16m £4.74m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £49.85k £17.63k £23.00k £22.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £19.22k £11.25k £23.83k £13.83k £38.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.69m £3.86m £4.04m £4.53m £4.97m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12.47k £2.45k £1.89k £26.74k £92.64k
Incwm - Arall £153.78k £44.72k £815 £7.96k £45.20k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.53m £3.60m £3.97m £4.16m £4.74m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £20.00k £17.29k £26.31k £0 £55.35k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Asedau hunan ddefnydd £4.89m £4.79m £5.04m £5.02m £5.91m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £2.77m £3.24m £4.48m £3.54m £3.43m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 -£22.44k
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.06m £1.11m £2.50m £1.10m £1.45m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 29 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 29 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 03 Gorffennaf 2024 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 03 Gorffennaf 2024 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 14 Gorffennaf 2023 14 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 14 Gorffennaf 2023 14 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 01 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 01 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 12.10.1973
Gwrthrychau elusennol
FOR GENERAL CHARITABLE PURPOSES IN CONNECTION WITH THE SCHOOL OR OTHERWISE AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 07 Tachwedd 1973 : Cofrestrwyd
  • 25 Mawrth 2010 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. CHRISTOPHERS SCHOOL
32 BELSIZE LANE
LONDON
NW3 5AE
Ffôn:
020 7435 1521