Hanes ariannol BRITISH FRIENDS OF THE ART MUSEUMS OF ISRAEL
Rhif yr elusen: 313008
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.38m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.84m | £1.16m | £11.97m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £486.05k | £172.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £325.65k | £422.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £361.88k | £435.59k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £297.49k | £348.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.60m | £745.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £247.27k | £413.13k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.00k | £16.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.40m | £480.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.85k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.