Hanes ariannol TATE MEMBERS
Rhif yr elusen: 313021
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.29m | £9.36m | £10.80m | £10.72m | £3.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.72m | £10.93m | £10.06m | £11.90m | £1.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.25m | £9.33m | £10.78m | £10.70m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.83k | £28.17k | £17.11k | £17.10k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.39m | £8.38m | £7.15m | £8.66m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £3.24m | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.07k | £41.89k | £54.31k | £81.30k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.