TATE MEMBERS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports Tate in increasing public knowledge, understanding and enjoyment of art.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- 26 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
- 26 Mehefin 1997: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- 27 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- TATE MEMBERS (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF THE TATE GALLERY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.29m | £9.36m | £10.80m | £10.72m | £3.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.72m | £10.93m | £10.06m | £11.90m | £1.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.25m | £9.33m | £10.78m | £10.70m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.83k | £28.17k | £17.11k | £17.10k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.39m | £8.38m | £7.15m | £8.66m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £3.24m | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.07k | £41.89k | £54.31k | £81.30k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 11 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 11 Tachwedd 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 MARCH 1958 AMENDED 9 FEB 1960, 22 OCT 1964, 25 OCT 1966, 25 OCT 1967, 6 DEC 1982, 5 DEC 1983, 21 OCT 1991, 17 DECEMBER 2003 AND 22 JUNE 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE, FOSTER, ASSIST, AND PROMOTE IN ANY MANNER WHATSOEVER THE FULFILMENT BY THE BOARD OF TRUSTEES OF THE TATE GALLERY OF THE CHARITABLE FUNCTIONS AND CHARITABLE PURPOSES ENTRUSTED TO THEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window