ymddiriedolwyr THE MUSEUMS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 313024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Young | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Kate Steiner | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Hasina Dabasia | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Janet Dugdale | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Mohammed Akhtar Suleman | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Tony Heaton | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||
Christine McLean | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Kathleen Lawther | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Rachel Rogers | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Sara Kassam | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Michael Terwey | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Stella Byrne | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Steven Miller | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Beloved Adonai | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.