Hanes ariannol HF TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 313069
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.10m | £86.66m | £84.99m | £89.74m | £81.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.91m | £88.61m | £86.00m | £88.88m | £96.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.47m | £66.79m | £65.30m | £63.40m | £75.81m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.50m | £411.33k | £679.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.77m | £2.99m | £1.88m | £2.28m | £1.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £86.00k | £69.00k | £0 | £64.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £79.57m | £83.41m | £81.67m | £83.26m | £77.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122.00k | £190.00k | £144.00k | £175.00k | £168.00k | |
|
Incwm - Arall | £551.00k | £0 | £1.29m | £3.96m | £1.75m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.85m | £559.00k | £1.49m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £80.92m | £85.80m | £82.46m | £83.82m | £90.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.17m | £1.27m | £1.20m | £1.17m | £1.32m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £254.00k | £212.00k | £487.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £37.00k | £400.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £818.00k | £1.54m | £2.34m | £3.90m | £5.09m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.