HF TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of care services for adults with learning disabilities. Provision of advice and support to families and carers of people with learning disabilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£89,362,000
Roddion a chymynroddion | £1.27m | |
Weithgareddau elusennol | £83.13m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £8.00k | |
Arall | £4.95m |
Cyfanswm gwariant:
£98,450,000
Codi arian | £866.00k | |
Weithgareddau elusennol | £94.25m | |
Arall | £3.34m |
-£78,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £82,887,000 o 156 gontract(au) llywodraeth a £685,000 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.21m | |
Gwariant elusennol | £94.25m |
Pobl

2377 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
33 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 8 |
£70k i £80k | 7 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 263134 THE CARE (SHANGTON) FUND
- 21 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 250058 COTTAGE AND RURAL ENTERPRISES LIMITED
- 21 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1136530 CARE FUND LIMITED
- 17 Chwefror 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078846 THE WILSON TRUST
- 16 Mawrth 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 208812 THE TAMARISK TRUST
- 08 Mai 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 295847 THE DEVELOPMENT TRUST (FOR THE MENTALLY HANDICAPPE...
- 16 Mehefin 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 802963 THE KINGSLEYS TRUST
- 31 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129928 THE EXTRASPECIAL TRUST
- 31 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 296972 THE FOUNDATION TRUST FOR THE MENTALLY HANDICAPPED
- 11 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1069299 MRS M RISHWORTH WILL TRUST
- 08 Medi 1971: Cofrestrwyd
- H F T LTD (Enw gwaith)
- HFT (Enw gwaith)
- HFT LTD (Enw gwaith)
- THE HOME FARM TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desmond Spencer | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Jonathan Laredo | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Michael Butler | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Annemarie Strong | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||
Timothy Guy Tamblyn | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Irfana Malik | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Dr John Devapriam | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
PAUL JAMES MORGAN | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|||||
Amanda Jane Bunce | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.66m | £84.99m | £89.74m | £81.19m | £89.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.61m | £86.00m | £88.88m | £96.91m | £98.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £66.79m | £65.30m | £63.40m | £75.81m | £82.89m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.50m | £411.33k | £679.00k | £685.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.99m | £1.88m | £2.28m | £1.92m | £1.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.00k | £0 | £64.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £83.41m | £81.67m | £83.26m | £77.35m | £83.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £190.00k | £144.00k | £175.00k | £168.00k | £8.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.29m | £3.96m | £1.75m | £4.95m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.85m | £559.00k | £1.49m | £1.29m | £462.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £85.80m | £82.46m | £83.82m | £90.51m | £94.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.27m | £1.20m | £1.17m | £1.32m | £866.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £254.00k | £212.00k | £487.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £37.00k | £400.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.54m | £2.34m | £3.90m | £5.09m | £3.34m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £62.39m | £58.64m | £57.88m | £53.84m | £51.82m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.83m | £6.88m | £7.27m | £6.98m | £222.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £12.82m | £17.11m | £16.33m | £7.94m | £11.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£231.00k | -£288.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £7.37m | £9.03m | £7.46m | £10.85m | £15.19m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10/9/62, AS AMENDED 28/4/1973,30/3/1974,5/4/1975,26/3/1977,31/3/1979, 27/3/1982, 22/3/1986, 31/3/1990, 23/3/1991, 28/3/1992, 26/09/1992, 20/9/1997, 20/9/2003, 25/9/2004, 17/9/2005, 26/09/2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 OCT 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 OCT 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 DEC 2018 as amended on 16 Oct 2020 as amended on 11 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
1. TO ENABLE AND SUPPORT PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES TO EXPERIENCE FULFILLING LIVES IN WAYS WHICH MAXIMISE THEIR INVOLVEMENT IN THE COMMUNITY AND PARTICIPATION AS CITIZENS, AND TO EXERCISE CHOICE. 2. TO OFFER ADVICE TO AND SUPPORT FOR THOSE WHO CARE FOR PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
H F Trust Ltd
5-6 Brook Office Park
Emersons Green
BRISTOL
BS16 7FL
- Ffôn:
- 01179061700
- E-bost:
- hftgovernance@hft.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window