Hanes ariannol THE BANKERS BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 313080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £223.68k | £1.92m | £1.86m | £2.15m | £1.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.64m | £5.19m | £4.88m | £5.15m | £5.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £177.16k | £424.80k | £594.39k | £585.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.74m | £1.43m | £1.56m | £1.26m | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £44.29k | £305.05k | £241.02k | £269.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £4.52m | £4.23m | £4.49m | £4.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £669.38k | £657.35k | £658.45k | £555.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £158.25k | £123.89k | £108.40k | £107.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £468.44k | £447.90k | £564.93k | £467.65k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.