THE BRITISH ASSOCIATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Early Education (The British Association for Early Childhood Education), founded in 1923, is the leading national voluntary organisation for early years practitioners and parents with members throughout the UK. It provides support, advice and training on best practice for everyone concerned with childrens' education and care and promotes the right for all children to high quality education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £164,095 o 27 gontract(au) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
48 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- EARLY EDUCATION (Enw gwaith)
- BRITISH ASSOCIATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Jane Theobald | Cadeirydd | 07 November 2020 |
|
|
||||
Myra Mills McRobbie | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||
Nazma Begum Meah | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||
Christopher Sharpe | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Elaina Barbara Eakers | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Nicola Demetriadi | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Lisa Sharkey | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Timothy Hopkins | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Julia Henderson | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||
Dr Glenda Wyn Tinney | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||
Sian Hudson | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Peter John Tuck | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £608.97k | £313.07k | £494.66k | £399.79k | £470.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £560.54k | £322.52k | £450.68k | £440.93k | £464.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £232.36k | £61.59k | £94.23k | £115.06k | £164.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £232.36k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £307 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £608.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £302 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £145 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £560.54k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.04k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/05/1945 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/05/1947 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/10/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/11/2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/03/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND DEVELOPMENT OF YOUNG CHILDREN, FAMILIES AND INDIVIDUALS WHO ARE CONCERNED WITH THE EDUCATION AND CARE OF YOUNG CHILDREN IN ALL WAYS CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Regus
2 Victoria Square
Victoria Street
ST. ALBANS
AL1 3TF
- Ffôn:
- 01727 884925
- E-bost:
- office@early-education.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window