Hanes ariannol MARIA MONTESSORI TRAINING ORGANISATION

Rhif yr elusen: 313087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.96m £3.38m £3.58m £4.40m £3.98m
Cyfanswm gwariant £2.87m £3.15m £3.42m £3.72m £4.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £102.36k £164.01k £156.70k £132.87k £107.66k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £15.39k £8.01k £24.73k £576.43k £72.90k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.95m £3.38m £3.55m £3.80m £3.86m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.06k £199 £458 £15.06k £41.05k
Incwm - Arall £2.66k £1.17k £819 £892 £6.27k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.87m £3.15m £3.42m £3.72m £4.09m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £33.91k £33.29k £36.82k £38.67k £46.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0