THE DUCHESS OF LEEDS FOUNDATION FOR BOYS AND GIRLS

Rhif yr elusen: 313103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The net income of the foundation, after the payment of administrative expenses, is used to fund exhibitions and other benefits to Roman Catholic children attending Catholic schools and who, being resident in England, Wales or the Channel Islands, have lost both parents, or are fatherless or whose fathers do not provide them with effective financial support.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £86,791
Cyfanswm gwariant: £64,211

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mai 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PHILIP ARTHUR NICHOLAS NOEL Cadeirydd 24 March 1998
Dim ar gofnod
Rev Nicholas Rothon Ymddiriedolwr 09 April 2025
CHURCHES TOGETHER IN BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
SECULAR CLERGY NEW COMMON FUND
Derbyniwyd: Ar amser
MR HARRY SCROPE Ymddiriedolwr 01 August 2014
Dim ar gofnod
REV GRAHAM PRESTON Ymddiriedolwr 13 November 2011
Dim ar gofnod
MARGARET MARY WADDINGHAM Ymddiriedolwr 01 April 2009
THE CAMBRIDGE NAZARETH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JULIAN NICOLAS STOURTON Ymddiriedolwr 30 April 1997
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £49.24k £24.63k £85.06k £25.94k £86.79k
Cyfanswm gwariant £40.94k £37.85k £44.71k £60.68k £64.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 07 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 07 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19 Kenton Road
Harrow
HA1 2BW
Ffôn:
02084221950
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael