ymddiriedolwyr THE DUCHESS OF LEEDS FOUNDATION FOR BOYS AND GIRLS
Rhif yr elusen: 313103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP ARTHUR NICHOLAS NOEL | Cadeirydd | 24 March 1998 |
|
|
||||
The Most Reverend John Wilson | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 | ||||||
MR HARRY SCROPE | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
REV GRAHAM PRESTON | Ymddiriedolwr | 13 November 2011 |
|
|
||||
MARGARET MARY WADDINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 April 2009 |
|
|||||
JULIAN NICOLAS STOURTON | Ymddiriedolwr | 30 April 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.