Hanes ariannol THE FELLOWSHIP OF THE SCHOOL OF ECONOMIC SCIENCE
Rhif yr elusen: 313115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.45m | £3.68m | £3.25m | £3.88m | £4.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.08m | £4.40m | £3.62m | £3.65m | £4.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £177.95k | £89.04k | £2.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £294.00k | £279.00k | £269.00k | £425.00k | £434.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.17m | £2.38m | £1.95m | £2.22m | £2.48m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.12m | £805.00k | £968.00k | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £179.00k | £185.00k | £224.00k | £266.00k | £224.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £167.00k | £108.00k | £34.00k | £217.00k | £289.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £1.77m | £1.39m | £1.25m | £1.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.47m | £2.63m | £2.23m | £2.39m | £2.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.00k | £31.00k | £11.00k | £10.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £25.00k | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £63.00k | £44.00k | £90.00k | £123.00k | £120.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.