ymddiriedolwyr THE FELLOWSHIP OF THE SCHOOL OF ECONOMIC SCIENCE
Rhif yr elusen: 313115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN SILVER | Cadeirydd | 20 July 2019 |
|
|
||||
David Woodhead | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Yolande Hesse | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Mazzola | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Eleftheria-Souzana Grigoriou | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Richard Ibbett | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Kulasingham Navaratnarajah Kumara | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
Sherry Moran | Ymddiriedolwr | 18 July 2020 |
|
|
||||
Chris Rees | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
MATTHEW MCNEILL | Ymddiriedolwr | 20 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.