Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF EDUCATION COMMITTEES
Rhif yr elusen: 313127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/10/2019 | 24/10/2020 | 24/10/2021 | 24/10/2022 | 24/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.97k | £19.72k | £89.16k | £98.90k | £280.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.81k | £20.97k | £78.38k | £161.71k | £318.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.