Hanes ariannol ADVISORY CENTRE FOR EDUCATION (ACE) LTD

Rhif yr elusen: 313142
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £634.93k £911.89k £941.56k £802.25k £700.55k
Cyfanswm gwariant £669.65k £756.77k £842.72k £753.41k £802.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £106.12k £26.22k £22.78k £1.29k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £799.49k £907.90k £777.97k £698.80k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £6.29k £7.44k £1.51k £454
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £639.49k £822.10k £733.40k £780.18k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £12.41k £12.45k £10.70k £12.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0