Dogfen lywodraethu HAKLUYT SOCIETY
Rhif yr elusen: 313168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 MARCH 1950 AS AMENDED 6 MAY 1951, 2 MAY 1963 AND BY SCHEME OF 17TH JULY 1997 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/06/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION BY THE PUBLICATION OF RECORDS OF VOYAGES, TRAVELS, NAVAL EXPEDITIONS AND OTHER GEOGRAPHICAL MATERIAL AND TO PROMOTE PUBLIC KNOWLEDGE OF THESE MATTERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.