ymddiriedolwyr HAKLUYT SOCIETY
Rhif yr elusen: 313168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GLORIA CHRISTINE CLIFTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Lubaaba Al-Azami | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Professor Joan Pau Rubies | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Dr Katherine Parker | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|||||
Professor Ladan Niayesh | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Dr Richard Marsh | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Dr Emily Stevenson | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Dr Natalya Din-Kariuki | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|||||
Dr Elaine Murphy | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|||||
Dr Matthew Day | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Stephen Edwards | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Dr Bertie Mandelblatt | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Dr Katie Bank | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Prof Nandini Das | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|||||
Dr Derek Elliott | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Professor Janet Hartley | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Dr Maurice Michael Raraty | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Professor Daniel Carey | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Dr Guido van Meersbergen | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Dr Eva Johanna Holmberg | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Lionel Knight | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Claire Jowitt Professor | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Alastair Bridges | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Professor Felipe Fernandez-Armesto | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
BRUCE HUNTER | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
DR MARGARET MAKEPEACE | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
RAYMOND JOHN HOWGEGO | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|||||
PROFESSOR JOYCE LORIMER | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||
MIKE BARRITT | Ymddiriedolwr | 20 June 2012 |
|
|
||||
DR SARAH JACQUELINE TYACKE CB | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.