Hanes ariannol INDEPENDENT SCHOOL ADVENTURE CRUISES LIMITED

Rhif yr elusen: 313179
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021
Cyfanswm Incwm Gros £6.39k £1.29k £1.34k £47.00k £893
Cyfanswm gwariant £65.36k £59.21k £12.32k £5.40k £38.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A