Ymddiriedolwyr SKIERS TRUST OF GREAT BRITAIN LIMITED
Rhif yr elusen: 313185

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID LIONEL BUDGE | Cadeirydd | 15 November 2011 |
|
|
||||
Peter Edward Lowe | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Gareth Scott Mason | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Richard Charles Berry | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
Carolyn Ingrid CHRISTOPHERSEN MBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2010 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.