THE HUME KENDALL EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 313208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of the Trust is to offer financial assistance for the education of the sons and daughters of Doctors or Dentists - including training for a professional or business career. The Trustees have agreed that in general the Trust should be used to assist in cases of great financial difficulty due to some family tragedy.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £5,349
Cyfanswm gwariant: £1,927

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Awst 1969: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • HUME KENDALL FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Peter John Rees Cadeirydd
SEVENOAKS GOSPEL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR DAVID WILLIAM BARTLETT Ymddiriedolwr 04 November 2021
THE EROSIVE TOOTHWEAR FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr SAM LAKMAL THENABADU Ymddiriedolwr 04 November 2021
Dim ar gofnod
Janice Rymer Ymddiriedolwr 06 November 2013
BRITISH MENOPAUSE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
PROF CHALLACOMBE Ymddiriedolwr
THE FRUITERERS' FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF GUY'S AND ST THOMAS' HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR RICHARD ANTHONY CRANMER HUGHES MD FRCP Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF GUY'S AND ST THOMAS' HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR MICHAEL JOHN GLEESON Ymddiriedolwr
THE BERNICE BIBBY RESEARCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF GUY'S AND ST THOMAS' HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE HUNTERIAN SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
SIR CYRIL CHANTLER Ymddiriedolwr
CICELY SAUNDERS INTERNATIONAL

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.77k £4.93k £4.86k £5.15k £5.35k
Cyfanswm gwariant £9.25k £9.25k £0 £771 £1.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 13 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 21 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 04 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 11 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
36 WHYTELEAFE ROAD
CATERHAM
CR3 5EF
Ffôn:
01883342289
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael