THE GEORGE DREXLER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 313278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity was established in 1959 by the late George Drexler and exists for such charitable purposes connected with the advancement of education or with the relief of poverty for the families of such persons and amongst former employees of the Ofrex Group and their families and makes awards for these purposes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £278,945
Cyfanswm gwariant: £337,624

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE GEORGE DREXLER-OFREX FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LEONTINE MEGAN DRESHER Cadeirydd
Dim ar gofnod
Nicola Extance-Vaughan Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
LEELA KAPILA OBE FRCS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MICHAEL ALAN EDGAR FRCS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ALASTAIR COLLETT LLB Ymddiriedolwr
TRURO FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE SHERIFFS' AND RECORDERS' FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PEARSON-YOUNG MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CITY CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LORD MAYOR'S 800TH ANNIVERSARY AWARDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOSEPH AND LILIAN SULLY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE BLYTH WATSON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MACLEOD FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £233.96k £248.17k £295.20k £254.48k £278.95k
Cyfanswm gwariant £316.31k £276.59k £323.58k £341.15k £337.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 30 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 30 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 11 Mehefin 2024 42 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 11 Mehefin 2024 42 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 19 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 19 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 26 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 26 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF
ENGLAND
38-43 LINCOLN'S INN FIELDS
LONDON
WC2A 3PE
Ffôn:
02078696086