THE GUILD FOR RESEARCH INTO CRAFTSMANSHIP LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 207480 THE GURDJIEFF SOCIETY
- 09 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- 11 Chwefror 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.70k | £59.58k | £65.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.48k | £46.41k | £66.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 12 Gorffennaf 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 12 Gorffennaf 2007 | 26 Medi 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 23 Awst 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 21 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 01 Medi 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 27 Mehefin 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 08 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 27 Hydref 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 MARCH 1964 AS AMENDED 4 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE AND SUPPORT FOR THE PUBLIC BENEFIT EDUCATION IN THE TRADITION AND CRAFTS OR SKILLS OF HORTICULTURE, HUSBANDRY, CABINET MAKING AND WOODWORKING OF ALL KINDS, WEAVING, DYEING, CARPET MAKING, NEEDLEWORK, POTTERY AND MODELLING, LEATHER WORK, BOOK BINDING, PUPPET MAKING AND SHOWING AND DRAWING PAINTING MODELLING AND DESIGN, IN CONNECTION WITH ALL SUCH CRAFTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window