Hanes ariannol THE HAROLD WILLIAM SANDERSON ART IN INDUSTRY FUND

Rhif yr elusen: 313349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.09k £115.39k £11.37k £12.57k £18.22k
Cyfanswm gwariant £14.18k £15.35k £35.06k £39.21k £28.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A