Hanes ariannol THE BOISE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 313361
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2005 | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.17k | £6.62k | £7.74k | £7.96k | £7.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.38k | £1.36k | £3.49k | £6.54k | £3.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.