Hanes ariannol ASSOCIATION OF MBAS AND BUSINESS GRADUATES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 313412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.34m | £2.91m | £3.19m | £3.70m | £4.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.39m | £2.90m | £2.76m | £3.18m | £3.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £38.55k | £1.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £806.72k | £255.05k | £464.75k | £836.32k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.53m | £2.66m | £2.72m | £2.86m | £3.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.80k | £3.17k | £260 | £2.24k | £37.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.07m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.73m | £2.85m | £2.73m | £2.81m | £3.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £330.60k | £53.76k | £32.10k | £377.96k | £544.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.13k | £12.37k | £9.85k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £330.60k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.