THE NEW BERLIOZ EDITION TRUST

Rhif yr elusen: 313413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The preparation for publication a scholarly edition of all of Berlioz's musical works, the promotion of research into the primary sources of his music, and the dissemination of knowledge about his life and works.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £18,374
Cyfanswm gwariant: £21,959

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Chwefror 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lord Alastair Aberdare Ymddiriedolwr 16 January 2025
Dim ar gofnod
Professor Sarah Hibberd Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Professor Barbara Kelly Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Dr Julian Gordon Rushton Ymddiriedolwr 06 October 2023
THE FRIENDS OF UNIVERSITY ART AND MUSIC (LEEDS)
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Andrew Frampton Ymddiriedolwr 06 October 2023
THE MUSIC LIBRARIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DR PAUL WILLIAM BANKS Ymddiriedolwr 14 April 2016
Dim ar gofnod
Christine Anne Banks Ymddiriedolwr 14 January 2016
Besson Street Trust
Derbyniwyd: Ar amser
THE RISM (UK) TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Professor David Philip Charlton Ymddiriedolwr 05 November 2015
THE RISM (UK) TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Hugh John MacDonald Ymddiriedolwr 05 November 2015
Dim ar gofnod
Peter Carter Ymddiriedolwr
THE HOLST FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.29k £32.59k £10.79k £18.90k £18.37k
Cyfanswm gwariant £35.47k £20.98k £9.83k £27.00k £21.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 02 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 02 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
52 Church Road
Earley
READING
RG6 1HT
Ffôn:
07989824878