THE COMMUNICATION, ADVERTISING AND MARKETING EDUCATION FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes for the general benefit of the public the advancement of communication, advertising and marketing education at all levels. Provides educational facilities both general and specialised for persons taking part or intending to take part in the communication, advertising and marketing processes. Assists in the improvement of educational and training standards.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Awst 1970: Cofrestrwyd
- THE CAM FOUNDATION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus MacIver | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Kelvin Golding | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Dr Giovanna Battiston | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Paul Robert Mackman | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||
Christopher Daly | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
John Edward Gilder Bateson | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.15k | £19.55k | £19.51k | £18.34k | £21.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23k | £775 | £1.97k | £750 | £3.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Mai 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/04/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/05/1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/07/1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/05/1979 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 04/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/03/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE PUBLIC THE ADVANCEMENT OF COMMUNICATION, ADVERTISING AND MARKETING EDUCATION AT ALL LEVELS AND TO PROVIDE EDUCATIONAL FACILITIES BOTH GENERAL AND SPECIALISED FOR PERSONS TAKING PART OR INTENDING TO TAKE PART IN THE COMMUNICATION, ADVERTISING AND MARKETING PROCESSES AND GENERALLY TO ASSIST IN THE IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL AND TRAINING STANDARDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING
MOOR HALL
THE MOOR
COOKHAM
MAIDENHEAD
SL6 9QH
- Ffôn:
- 01628427410
- E-bost:
- cam@cim.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window