THE BEDFORD COLLEGE ASSOCIATION SPECIAL FUND TRUST (incorporating the Royal Holloway and Bedford New College Association Trust)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Granting of bursaries to former students of Bedford College, Royal Holloway College and Royal Holloway & Bedford New College.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 04 Hydref 1970: Cofrestrwyd
- THE BEDFORD COLLEGE ASSOCIATION SPECIAL FUND (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER MICHAEL DELANEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr HANNES WILLIAM KLEINEKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ANDREW COSGROVE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MICHAEL MEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ENID AUDREY LIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON ELIZABETH CRAMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92k | £1.49k | £1.57k | £2.05k | £3.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.56k | £560 | £2.35k | £1.16k | £560 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 JUNE 1970 as amended on 08 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE CAPITAL AND INCOME THEREOF FOR ANY CHARITABLE PURPOSE CONNECTED WITH OR RELATING TO THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OR THE RELIEF OF POVERTY SICKNESS OR DISTRESS OF THE PAST STUDENTS OF BEDFORD COLLEGE OR SUCH OTHER PERSONS APPROVED BY THE COMMITTEE AND THE TRUSTEE WHO CAN SHOW PAST OR PRESENT SERVICE TO BEDFORD COLLEGE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 4
Marsh Mills
Wargrave Road
Henley-on-Thames
RG9 3JD
- Ffôn:
- 01491579950
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window