Hanes ariannol ANGLO-ISRAEL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 313523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £133.92k £125.84k £72.10k £92.59k £110.11k
Cyfanswm gwariant £164.38k £190.68k £164.22k £277.92k £97.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A