THE INNS OF COURT AND THE BAR EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ICBET's objectives are achieved through the award of grants and the Trust holds funds to be applied in the support of education and training for the Bar. In particular, its funds are designed to support the activities of organisations engaged in the further education of pupils and young and recently qualified barristers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
- ICBET (Enw gwaith)
- COUNCIL OF LEGAL EDUCATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Henry Rowland Matthews KC | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Mr Justice Martin Alexander Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Imran Benson | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Kiril Waite | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
HHJ Lynn Margaret Tatyon KC | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Benjamin Wood | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
William East | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||
Colin Edelman KC | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
EDWARD FRANCIS COUSINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.52k | £54.13k | £59.06k | £54.85k | £53.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.66k | £96.92k | £113.15k | £98.83k | £118.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Rhagfyr 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Rhagfyr 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 03 DEC 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 03 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO FURTHER THE DUE ADMINISTRATION OF JUSTICE AND TO ADVANCE LEGAL EDUCATION IN EACH CASE BY THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING TO STUDENTS ASPIRING TO BE CALLED TO THE BAR OF ENGLAND AND WALES OR PERSONS WHO HAVING BEEN SO CALLED ARE IN PUPILLAGE OR WHO HAVE HELD A PRACTISING CERTIFICATE FOR THREE YEARS OR LESS AND ACCORDINGLY ARE IN NEED OF FURTHER EDUCATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 17 Ionawr 1964 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Bar Tribunal & Adjudication Service
9 Gray's Inn Square
LONDON
WC1R 5JD
- Ffôn:
- 02078220762
- E-bost:
- hdawes@coic.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window