Ymddiriedolwyr THE INNS OF COURT AND THE BAR EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 313524

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Henry Rowland Matthews KC | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Mr Justice Martin Alexander Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Imran Benson | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Kiril Waite | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
HHJ Lynn Margaret Tatyon KC | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Benjamin Wood | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
William East | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||
Colin Edelman KC | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
EDWARD FRANCIS COUSINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.