ymddiriedolwyr LORD KITCHENER NATIONAL MEMORIAL FUND
Rhif yr elusen: 313525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE LADY EMMA KITCHENER LVO | Cadeirydd |
|
|
|||||
Simon Christopher Piggott | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Victoria Mary Provis | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Susan Saunders | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Christopher de mattos | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Paul Skipworth | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
NICHOLAS MACFARLANE | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||
LT GEN DAVID BILL KCB | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.