Dogfen lywodraethu LEARNING ON SCREEN - THE BRITISH UNIVERSITIES AND COLLEGES FILM AND VIDEO COUNCIL
Rhif yr elusen: 313582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/06/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/05/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/04/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/02/2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27/11/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 DEC 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROMOTING THE PRODUCTION, STUDY AND USE OF MOVING IMAGE, SOUND AND RELATED MEDIA WITHIN EDUCATION AND RESEARCH, FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.