ymddiriedolwyr WATTS GALLERY TRUST
Rhif yr elusen: 313612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Katherine King | Cadeirydd | 29 May 2023 |
|
|
||||
Julie Margaret Molloy | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Dennis Ralph Brenninkmeijer | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Frances Anne Rutter | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Dr Gursimran Kaur Oberoi | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Kayeye Cedric Ntumba | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|||||
Ulric Devere Neblett - Leigh | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Michaela Nicolson Macintyre | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Matthew Joseph Holt | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Alistair Burtenshaw | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.