THE TRAMWAY MUSEUM SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity owns and maintains the Crich Tramway Village, home of the National Tramway Museum at Crich Derbyshire, which is devoted to tramways and allied interests.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,297,380
Roddion a chymynroddion | £451.96k | |
Weithgareddau elusennol | £1.21m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £599.33k | |
Buddsoddiadau | £40.96k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,240,579
Codi arian | £609.21k | |
Weithgareddau elusennol | £1.63m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,411 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £609.21k | |
Gwariant elusennol | £1.63m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £56.80k |
Pobl

45 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
33 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- CRICH TRAMWAY VILLAGE (Enw gwaith)
- THE NATIONAL TRAMWAY MUSEUM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mark Pendleton | Cadeirydd | 30 July 2016 |
|
|
||||
Anthony John Cooper Brown | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Peter John Whiteley | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|||||
Graeme Paul Wigglesworth | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Nicholas James Sturgess | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Peter Milton | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
PHILIP MARTIN BENHAM | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|||||
Ian David Pleace | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|||||
David Webb | Ymddiriedolwr | 20 July 2019 |
|
|
||||
David Frodsham | Ymddiriedolwr | 30 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.09m | £1.49m | £1.88m | £1.88m | £2.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.54m | £1.64m | £2.03m | £2.11m | £2.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.00k | £228.75k | N/A | £3.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £980.67k | £945.62k | £446.30k | £490.17k | £451.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £596.45k | £169.11k | £469.36k | £464.58k | £599.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.23m | £368.73k | £963.86k | £917.58k | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.99k | £2.24k | £0 | £4.12k | £40.96k | |
|
Incwm - Arall | £274.64k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £692.00k | £169.29k | £16.45k | £432.57k | £373.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.97m | £1.28m | £1.58m | £1.62m | £1.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £576.99k | £359.46k | £445.79k | £489.74k | £609.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.69k | £19.25k | £18.00k | £0 | £20.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.69m | £3.42m | £3.20m | £3.03m | £3.35m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.99m | £2.96m | £3.16m | £3.10m | £2.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£188.00k | -£334.00k | -£178.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £251.69k | £108.00k | £219.90k | £216.85k | £262.88k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17/12/1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 27/4/1968, 21/5/1977, 13/5/1978, 2/5/1981, 22/5/1982, 17/5/1986, 28/3/1987, 19/5/1990, 15/5/1999, 10/6/2000, 15/6/02, 7/6/03 AND 26 JULY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 JUL 2016 as amended on 26 Sep 2020 as amended on 12 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
4 The Society’s objects (‘Objects’) are specifically restricted to the following: For the public benefit to advance education and to promote the preservation of tramways, light railways, and other historical vehicles, buildings and equipment, and items of general transport interest of scientific importance or educational value, in particular but not exclusively by: (a) Maintaining an operating tramway museum; (b) Arranging exhibitions to demonstrate the working of tramway and light railway carriages and other historical vehicles; and (c) Promoting study and research into the historical, scientific, and social aspects of tramways, light railways and other historical vehicles by maintaining a library and archive of books, photographs, films, videos and electronic data.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
National Tramway Museum
Matlock Road
Crich
MATLOCK
DE4 5DP
- Ffôn:
- 01773 854 321
- E-bost:
- enquiry@tramway.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window