Hanes ariannol THE SPANISH AND PORTUGUESE JEWS' CHILDRENS FUND
Rhif yr elusen: 313635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.47k | £44.07k | £35.67k | £40.91k | £40.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.24k | £52.40k | £29.56k | £23.55k | £8.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.