ymddiriedolwyr THE SPANISH AND PORTUGUESE JEWS' CHILDRENS FUND
Rhif yr elusen: 313635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Caroline Samuel | Cadeirydd |
|
|
|||||
HANNAH BRIDGET BEKHOR | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Dr Adam Webber | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
SUSAN KENDAL | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||
Rosy Khalastchy | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|
||||
SIMON RICHARD MAURICE DANGOOR | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
Natalie Leon | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.