Hanes ariannol ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 313708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.24m £4.38m £5.79m £5.94m £6.19m
Cyfanswm gwariant £4.39m £3.66m £4.65m £4.94m £5.85m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £114.16k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £130.95k £158.96k £381.52k £429.92k £225.10k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £244.58k £236.28k £772.81k £887.90k £765.88k
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.68m £3.83m £4.46m £4.41m £4.91m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £181.64k £159.24k £171.91k £214.97k £293.29k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £61.94k £260.09k £250.00k £55.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.12m £3.54m £4.10m £4.35m £5.20m
Gwariant - Ar godi arian £270.68k £120.23k £555.81k £595.96k £646.27k
Gwariant - Llywodraethu £128.80k £107.65k £133.23k £141.85k £174.43k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £30.89k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0